Endringer blant de politiske rådgiverne
Historisk arkiv
Publisert under: Regjeringen Solberg
Utgiver: Statsministerens kontor
Pressemelding | Nr: 65/2014 | Dato: 25.06.2014
Statsministerens kontor har gjort endringer blant de politiske rådgiverne ved Statsministerens kontor og i Nærings- og fiskeridepartementet (fiskerisaker).
Statsministerens kontor har gjort følgende endringer blant de politiske rådgiverne:
- Nestleder Tom Erlend Skaug, Oslo, er for perioden 30. juni 2014-25. juli 2014 ansatt som vikarierende politisk rådgiver for statsminister Erna Solberg, i Rolf Erik Tvetens permisjon.
- Kommunikasjonsrådgiver Kathrine Pernille Olsen, Oslo, er fra 18. august 2014 ansatt som politisk rådgiver for statsråd Elisabeth Aspaker i Nærings- og fiskeridepartementet. Hun overtar etter Victoria Braathen som har søkt avskjed fra samme tidspunkt.
Regjeringen er utgått fra Høyre (H) og Fremskrittspartiet (FrP). De politiske rådgiverne er:
For statsminister Erna Solberg (H)
Rolf Erik Tveten (H) – permisjon 23.06.2014-01.08.2014
Benedicte Staalesen (H) – 20 prosent
Tom Erlend Skaug (H) – vikar 30.06.2014-25.07.2014
For finansminister Siv Jensen (FrP)
Petter Kvinge Tvedt (FrP)
For kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H)
Rikke Sjøberg (H)
For statsråd ved Statsministerens kontor
med ansvar for EØS- og EU-saker i Utenriksdepartementet
Vidar Helgesen (H)
Benedicte Staalesen (H) – 80 prosent
For samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP)
Reynir Johannesson (FrP)
For utenriksminister Børge Brende (H)
Ingrid Skjøtskift (H)
For kulturminister Thorhild Widvey (H)
Catharina Munthe (H)
For fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H)
Victoria Braathen (H) – avskjed 18.08.2014
Kathrine Pernille Olsen (H) – fra 18.08.2014
For klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H)
Jens Frølich Holte (H)
For næringsminister Monica Mæland (H)
Morten Storebø (H)
For barne-, likestillings og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP)
Ronny Røste (FrP)
For helse- og omsorgsminister Bent Høie (H)
Fredrik Gierløff (H)
For arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (FrP)
Ulrikke Holmøy (FrP)
For justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP)
André R. Kolve (FrP)
For olje- og energiminister Tord Lien (FrP)
Elnar Remi Holmen (FrP)
For forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide (H)
Audun Halvorsen (H)
For landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP)
Lars Joakim Hanssen (FrP)
For kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H)
Magnus Thue (H)