Interimsregjeringen i Stockholm juli 1875
6. juli 1875–21. juli 1875
Mellom 1852 og 1881 skjedde det syv ganger at en svensk-norsk interimsregjering styrte mens kongen var syk eller på reise utenlands. Interimsregjeringen besto normalt av ti medlemmer fra hvert land, det vil si av hele den svenske regjeringen og det meste av den norske regjeringen.
De norske medlemmene var i tillegg til medlemmene av den norske Statsrådsavdelingen i Stockholm, statsråder som måtte reise over fra Christiania (Oslo) for den perioden interimsregjeringen satt sammen. De to landenes statsministre skiftet på å lede regjeringsmøtene, etter loddtrekning.
Denne oversikten viser de norske medlemmene av interimsregjeringen.
Mer om Statsrådet under personalunionen med Sverige 1814-1905.
Om regjeringen
- Statsminister:
Regjeringspolitikere
-
Kierulf, Otto Richard
- Norsk statsminister i interimsregjeringen juli 1875 – Statsrådsavdelingen i Stockholm 06.07.1875–21.07.1875
-
Folkestad, Halvor Olsen
- Konstituert statsråd i interimsregjeringen juli 1875 – Statsrådsavdelingen i Stockholm 06.07.1875–21.07.1875
-
Haffner, Wolfgang Wenzel von
- Konstituert statsråd i interimsregjeringen juli 1875 – Statsrådsavdelingen i Stockholm 06.07.1875–21.07.1875
-
Helliesen, Henrik Laurentius
- Statsråd i interimsregjeringen juli 1875 – Statsrådsavdelingen i Stockholm 06.07.1875–21.07.1875
-
Holmboe, Jens
- Statsråd i interimsregjeringen juli 1875 – Statsrådsavdelingen i Stockholm 06.07.1875–21.07.1875
-
Manthey, August Christian
- Konstituert statsråd i interimsregjeringen juli 1875 – Statsrådsavdelingen i Stockholm 06.07.1875–21.07.1875
-
Nissen, Rasmus Tønder
- Statsråd i interimsregjeringen juli 1875 – Statsrådsavdelingen i Stockholm 06.07.1875–21.07.1875
-
Segelcke, Lorentz Henrik Müller
- Statsråd i interimsregjeringen juli 1875 – Statsrådsavdelingen i Stockholm 06.07.1875–21.07.1875
-
Selmer, Christian August
- Statsråd i interimsregjeringen juli 1875 – Statsrådsavdelingen i Stockholm 06.07.1875–21.07.1875
-
Wergeland, Harald Nicolai Storm
- Konstituert statsråd i interimsregjeringen juli 1875 – Statsrådsavdelingen i Stockholm 06.07.1875–21.07.1875