Christian Selmers ministerium
11. oktober 1880–3. april 1884
Skiftet mellom Frederik Stangs ministerium og Christian Selmers ministerium fant sted ved utnevnelsen av statsråd Christian Selmer som statsminister, i statsråd 11. oktober 1880.
Mellom 11. og 26. mars 1884 ble seks av medlemmene i Christian Selmers ministerium fradømt sine embeter ved riksrett, fordi de hadde frarådet kong Oscar II å sanksjonere Stortingets vedtak om at statsrådene skulle ha adgang til Stortingets møter. Statsrådene Jacob Lerche Johansen, Christian H. Schweigaard og Nils Chr. Egede Hertzberg ble ikke dømt. I statsråd 3. april 1884 ble Schweigaard/Løvenskiold-ministeriet (Aprilministeriet) utnevnt, med virkning fra samme dag. Schweigaard/Løvenskiold-ministeriet hadde navn etter statsminister Christian H. Schweigaard og den norske statsministeren i Stockholm, Carl Otto Løvenskiold.
Mer om Statsrådet under personalunionen med Sverige 1814-1905.
Statsrådssekretær i denne perioden:
I Kristiania
Statssekretær Halfdan Lehmann
I Stockholm
Ekspedisjonssekretær Hans Schlytter
Om regjeringen
- Statsminister:
- Christian August Selmer
Regjeringspolitikere
-
Selmer, Christian August
- Statsminister – Statssekretariatet 11.10.1880–11.03.1884
-
Kierulf, Otto Richard
- Norsk statsminister i interimsregjeringen 1881 – Statsrådsavdelingen i Stockholm 16.09.1881–26.09.1881
- Statsminister i Stockholm – Statsrådsavdelingen i Stockholm 11.10.1880–21.03.1884
-
Bachke, Ole Andreas
- Revisjonsminister og konstituert statsminister – Revisjonsdepartementet 11.03.1884–29.03.1884
- Revisjonsminister – Revisjonsdepartementet 15.09.1882–29.03.1884
- Justisminister – Justis- og politidepartementet 15.11.1881–15.09.1882
- Statsråd i Stockholm – Statsrådsavdelingen i Stockholm 11.10.1880–15.11.1881
-
Bull, Anders Sandøe Ørsted
- Konstituert armeminister – Armedepartementet (av 1846) 19.03.1884–03.04.1884
- Konstituert armeminister – Armedepartementet (av 1846) 16.09.1881–26.09.1881
-
Collett, Johan Christian
- Konstituert revisjonsminister – Revisjonsdepartementet 26.03.1884–03.04.1884
- Konstituert statsråd i interimsregjeringen – Statsrådsavdelingen i Stockholm 16.09.1881–26.09.1881
-
Essendrop, Carl Peter Parelius
- Konstituert statsråd i interimsregjeringen – Statsrådsavdelingen i Stockholm 16.09.1881–26.09.1881
-
Haffner, Wolfgang Wenzel von
- Konstituert statsminister i Stockholm – Statsrådsavdelingen i Stockholm 21.03.1884–03.04.1884
- Konstituert statsråd i Stockholm - også konstituert statsminister i Stockholm fra 21.03.1884 – Statsrådsavdelingen i Stockholm 19.03.1884–03.04.1884
- Konstituert statsråd i interimsregjeringen 1881 – Statsrådsavdelingen i Stockholm 16.09.1881–26.09.1881
-
Helliesen, Henrik Laurentius
- Kirke- og undervisningsminister – Kirke- og undervisningsdepartementet 21.03.1884–26.03.1884
- Statsråd i Stockholm – Statsrådsavdelingen i Stockholm 15.09.1883–21.03.1884
- Finansminister – Finans- og tolldepartementet 11.10.1880–15.09.1883
-
Hertzberg, Nils Christian Egede
- Statsråd i Stockholm – Statsrådsavdelingen i Stockholm 26.03.1884–03.04.1884
- Kirke- og undervisningsminister – Kirke- og undervisningsdepartementet 30.01.1882–26.03.1884
-
Holmboe, Jens
- Statsråd i Stockholm – Statsrådsavdelingen i Stockholm 15.09.1883–26.03.1884
- Justisminister – Justis- og politidepartementet 15.09.1882–15.09.1883
- Marine- og postminister – Marine- og postdepartementet 15.11.1881–15.09.1882
- Statsråd uten portefølje 26.09.1881–15.11.1881
- Statsråd i interimsregjeringen 1881 – Statsrådsavdelingen i Stockholm 16.09.1881–26.09.1881
- Kirke- og undervisningsminister – Kirke- og undervisningsdepartementet 15.11.1880–16.09.1881
- Statsråd uten portefølje 11.10.1880–15.11.1880
-
Jensen, Christian
- Justisminister – Justis- og politidepartementet 15.09.1883–26.03.1884
- Indreminister – Indredepartementet 15.09.1882–15.09.1883
- Statsråd i interimsregjeringen – Statsrådsavdelingen i Stockholm 16.09.1881–26.09.1881
- Statsråd i Stockholm – Statsrådsavdelingen i Stockholm 15.09.1881–15.09.1882
- Justisminister - også konstituert revisjonsminister til 22.12.1880 – Justis- og politidepartementet 11.10.1880–15.09.1881
-
Johansen, Jacob Lerche
- Statsråd i Stockholm – Statsrådsavdelingen i Stockholm 21.03.1884–03.04.1884
- Marine- og postminister – Marine- og postdepartementet 15.09.1882–21.03.1884
- Statsråd i Stockholm – Statsrådsavdelingen i Stockholm 11.11.1881–15.09.1882
- Marine- og postminister – Marine- og postdepartementet 11.10.1880–11.11.1881
-
Lehmann, Halfdan
- Konstituert kirke- og undervisningsminister – Kirke- og undervisningsdepartementet 29.03.1884–03.04.1884
- Konstituert marine- og postminister – Marine- og postdepartementet 21.03.1884–29.03.1884
- Konstituert kirke- og undervisningsminister – Kirke- og undervisningsdepartementet 16.09.1881–26.09.1881
-
Munthe, Adolph Frederik
- Armeminister – Armedepartementet (av 1846) 26.09.1881–19.03.1884
- Statsråd i interimsregjeringen – Statsrådsavdelingen i Stockholm 16.09.1881–26.09.1881
- Armeminister – Armedepartementet (av 1846) 11.10.1880–16.09.1881
-
Nielsen, Carsten Tank
- Konstituert marine- og postminister – Marine- og postdepartementet 29.03.1884–03.04.1884
-
Nissen, Rasmus Tønder
- Kirke- og undervisningsminister – Kirke- og undervisningsdepartementet 15.10.1881–19.01.1882
- Statsråd i interimsregjeringen 1881 – Statsrådsavdelingen i Stockholm 16.09.1881–26.09.1881
- Statsråd i Stockholm – Statsrådsavdelingen i Stockholm 15.11.1880–15.10.1881
- Kirke- og undervisningsminister – Kirke- og undervisningsdepartementet 11.10.1880–15.11.1880
-
Platou, Frederik Christian Stoud
- Konstituert justisminister og konstituert revisjonsminister – Justis- og politidepartementet 16.09.1881–26.09.1881
-
Rye, Niels Mathias
- Konstituert indreminister og konstituert statsminister – Indredepartementet 29.03.1884–03.04.1884
- Konstituert indreminister – Indredepartementet 21.03.1884–03.04.1884
-
Schweigaard, Christian Homann
- Finansminister og konstituert justisminister – Justis- og politidepartementet 26.03.1884–03.04.1884
- Finansminister – Finans- og tolldepartementet 15.09.1883–03.04.1884
- Statsråd i Stockholm – Statsrådsavdelingen i Stockholm 15.09.1882–15.09.1883
- Revisjonsminister - også konstituert justisminister til 15.11.1881 – Revisjonsdepartementet 26.09.1881–15.09.1882
- Statsråd i interimsregjeringen – Statsrådsavdelingen i Stockholm 16.09.1881–26.09.1881
- Revisjonsminister – Revisjonsdepartementet 22.12.1880–16.09.1881
-
Vogt, Niels Petersen
- Indreminister – Indredepartementet 15.09.1883–21.03.1884
- Statsråd i Stockholm – Statsrådsavdelingen i Stockholm 15.09.1882–15.09.1883
- Indreminister – Indredepartementet 11.10.1880–15.09.1882
-
Wergeland, Harald Nicolai Storm
- Konstituert statsråd i interimsregjeringen 1881 – Statsrådsavdelingen i Stockholm 16.09.1881–26.09.1881
-
Ingstad, Carl Ludvig Christopher
- Sekretær for Den norske regjerings formann for Selmer, Christian August – Statssekretariatet 01.02.1876–31.01.1886